Slavica Maslovar
Slavica Maslovar rođena je 15.03.1982. godine.
Završila je Gimnaziju “Stojan Cerović” u Nikšiću i Ekonomski fakultet u Podgorici.
U periodu 01.03.2007. - 03.02.2009. godine radila je u Komercijalnoj banci A.D. Budva, kao stručni saradnik u sektoru sredstava i plasmana, a u periodu 03.02.2009. - 29.06.2009. godine kao viši stručni saradnik za odnose sa pravnim licima u sektoru poslova sa privredom.
U periodu 20.11.2009. - 10.06.2010. godine radila je u Rokšped d.o.o. Podgorica, kao projekt menadžer, a u periodu 10.06.2010. - 15.12.2016. godine kao direktorica marketinga.
U periodu 15.05.2017. - 20.12.2017. godine radila je u Crnogorskoj Komercijalnoj banci A.D. Podgorica, kao menadžer za mala i srednja preduzeća /SME/.
U periodu od 21.12.2017. godine do danas radila je u d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" Budva kao predsjednica Odbora direktora.